序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘素红 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘素红
|
|
2 |
梁海娣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-19 |
2020-09-14
|
2020-11-19
|
|
2 | 2020-11-19 |
1 ,2020-08-21,2023-08-20,1,442000,1 ,460.00,139788cb-00f7-1000-e000-01bfc0a85893
|
1 ,2020-08-21,2023-08-20,1,442000,1 ,300.00,139788cb-00f7-1000-e000-01bfc0a85893
|
|
3 | 2020-11-19 | 住所变更 |
中山市横栏镇三沙村益丰一街1号之二第一、二层
|
中山市横栏镇三沙村益丰一街1号之二
|