序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭鹏 | 80% | 80万 |
2 | 曾沁峙 | 20% | 20万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭鹏
|
|
2 |
曾沁峙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-07 | 业务范围变更 |
销售、加工:包装制品、不干胶制品、铝箔制品、塑料制品;其他电子产品设备的批****和零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:纸制品制造;纸制品销售;医用包装材料制造;塑料包装箱及容器制造;包装材料及制品销售;印刷专用设备制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;机械设备研****;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批****;其他电子器件制造;许可项目:包装装潢印刷品印刷;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷。
|
2 | 2020-11-24 |
1 ,2019-07-01,2024-06-30,1,442000,1 ,510.00,139788cb-00f7-1000-e000-0138c0a85893
|
1 ,2020-11-01,2023-10-31,1,442000,1 ,367.00,139788cb-00f7-1000-e000-0138c0a85893
|
|
3 | 2020-11-24 |
510.00
|
367.00
|
|
4 | 2020-11-24 |
2020-06-02
|
2020-11-24
|
|
5 | 2020-11-24 | 住所变更 |
中山市坦洲镇永滨路30号A座(住所申报)
|
中山市坦洲镇前进四路171号B栋3楼1区(住所申报)
|
6 | 2020-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈贵,经理 [退出]谭鹏,执行董事曾沁峙,股东代表监事
|
谭鹏,执行董事,,经理曾沁峙,股东代表监事
|
7 | 2020-06-02 | 股东备案 |
陈贵,经理; [退出]谭鹏,执行董事;曾沁峙,股东代表监事
|
谭鹏,执行董事,,经理;曾沁峙,股东代表监事
|
8 | 2020-06-02 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|