序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑康昭 | 95% | 5277.25万 |
2 | 郑永攀 | 5% | 277.75万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑康昭
|
|
2 |
郑永攀
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广东铭信工程项目管理有限公司韶关市分公司
|
温琼慧 | 2022-08-29 |
2 |
广东铭信工程项目管理有限公司肇庆市分公司
|
罗泽龙 | 2021-12-27 |
3 |
广东铭信工程项目管理有限公司潮州分公司
|
林悦 | 2020-12-02 |
4 |
广东铭信工程项目管理有限公司珠海分公司
|
罗泽龙 | 2019-08-16 |
5 |
广东铭信工程项目管理有限公司韶关市浈江分公司
|
温琼慧 | 2018-12-14 |
6 |
广东铭信工程项目管理有限公司河源分公司
|
郑广文 | 2018-08-07 |
7 |
广东铭信工程项目管理有限公司惠州分公司
|
郑康光 | 2018-05-22 |
8 |
广东铭信工程项目管理有限公司汕头分公司
|
郑仲立 | 2017-07-25 |
9 |
中山市铭信工程造价咨询有限公司广西分公司
|
江方方 | 2016-12-16 |
10 |
中山市铭信工程造价咨询有限公司深圳分公司
|
罗永东 | 2016-05-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-31 | 注册资本(金)变更 |
1008万元
|
5555万元人民币( + 451.09127% )
|
2 | 2021-04-26 | 住所变更 |
中山市东区中山四路63号华凯商务大厦601、602、603卡
|
中山市东区中山四路63号华凯商务大厦601、602卡
|
3 | 2021-04-07 | 清算组备案 |
|
章程
|
4 | 2021-04-07 | 住所变更 |
中山市东区齐乐路8号良安大厦第17层03单元
|
中山市东区中山四路63号华凯商务大厦601、602、603卡
|
5 | 2021-04-07 | 章程备案 |
|
章程
|
6 | 2020-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
江方方,监事 [退出]郑康昭,执行董事,经理
|
郑康昭,执行董事,经理郑永攀,监事 [新增]
|
7 | 2020-05-11 | 股东备案 |
江方方,监事; [退出]郑康昭,执行董事,经理
|
郑康昭,执行董事,经理;郑永攀,监事 [新增]
|
8 | 2020-05-11 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
9 | 2020-05-11 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
10 | 2019-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
江方方,监事郑泽贤,执行董事,经理 [退出]
|
江方方,监事郑康昭,执行董事,经理 [新增]
|