序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余锡林 | 85% | 765.000000万人民币 |
2 | 余振华 | 15% | 135.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余锡林
|
|
2 |
余振华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-13 | 经营范围 |
承接:钢结构工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包叁级;生产、销售:铝合金门窗、五金制品及配件。
|
承接:钢结构工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级;生产、销售:铝合金门窗、五金制品及配件。
|
2 | 2012-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗永信,监事 [退出]余锡林,执行董事,经理
|
余锡林,执行董事,,总经理余振华,监事 [新增]
|
3 | 2012-05-17 | 股东备案 |
罗永信,监事; [退出]余锡林,执行董事,经理
|
余锡林,执行董事,,总经理;余振华,监事 [新增]
|
4 | 2012-05-17 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
5 | 2012-05-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013-07-08
|
|
6 | 2012-05-17 | 经营范围变更 |
承接三级钢结构工程、网架工程专业承包三级、幕墙工程专业承包三级;生产、销售:铝合金门窗、五金制品及配件。
|
承接:钢结构工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包叁级;生产、销售:铝合金门窗、五金制品及配件。
|
7 | 2010-05-24 | 注册资本(金)变更 |
300.0
|
900.0( + 200% )
|
8 | 2010-05-24 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
9 | 2009-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗永信,董事,监事余锡林,董事长,经理
|
罗永信,监事余锡林,执行董事,经理
|
10 | 2009-06-10 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|