序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵淼 | 80% | 80万 |
2 | 李岚 | 20% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵淼
|
|
2 |
李岚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-11 | 其他 |
|
赵淼
|
2 | 2021-05-11 | 章程备案 |
|
章程
|
3 | 2021-05-11 | 高级管理人员备案 |
|
李岚(监事) [新增]赵淼(执行董事,经理)
|
4 | 2021-05-11 | 股东变更 |
|
李岚; [新增]赵淼
|
5 | 2017-12-01 | 章程备案 |
|
章程
|
6 | 2017-12-01 | 住所/经营场所 |
|
中山市石岐区兴****路2号(第三幢第二层之二)
|
7 | 2017-02-07 | 注册资本(金)变更 |
|
100.000000( + 900% )
|
8 | 2017-02-07 | 经营范围 |
|
研****、生产、销售:电子材料、电子配件、电源、电池、自动化设备。
|
9 | 2017-02-07 | 企业名称 |
|
中山四友特电子科技有限公司
|
10 | 2014-09-05 | 经营范围 |
|
生产、销售:电子材料、电子配件。
|