序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 简健文 | 32.35% | 918.06万元 |
2 | 钟晨华 | 25.17% | 714.45万元 |
3 | 简健衡 | 11.13% | 315.81万元 |
4 | 简静贤 | 6.98% | 198万元 |
5 | 简乐基 | 6.98% | 198万元 |
6 | 温奕亿 | 5.7% | 161.7万元 |
7 | 廖鹤钧 | 3.79% | 107.58万元 |
8 | 黄海燕 | 2.33% | 66万元 |
9 | 简柱强 | 2.33% | 66万元 |
10 | 杜泽艺 | 1.63% | 46.2万元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张驰
|
|
2 |
苗田欣
|
|
3 |
王自超
|
|
4 |
苏鹏程
|
|
5 |
田轶铭
|
|
6 |
简健文
|
|
7 |
董扬
|
|
8 |
周珍珠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-03 | 法定代表人变更 |
张驰
|
苏鹏程
|
2 | 2022-08-03 | 章程备案 |
|
章程
|
3 | 2022-08-03 | 高级管理人员备案 |
周珍珠(职工代表监事)董扬(监事)苏鹏程(总经理,董事)温奕亿(监事会主席,监事)苗田欣(董事)田轶铭(董事)张驰(董事,董事长) [退出]王自超(董事)
|
周珍珠(职工代表监事)田轶铭(董事)温奕亿(董事长,董事)王自超(董事)董扬(监事)苏鹏程(董事,总经理)简健衡(监事会主席,监事) [新增]苗田欣(董事)
|
4 | 2022-07-12 | 高级管理人员备案 |
周珍珠(职工代表监事)苗田欣(董事)田轶铭(董事)张驰(董事,董事长)王自超(董事)董扬(监事)苏鹏程(总经理,董事)简健文(监事会主席,监事) [退出]
|
周珍珠(职工代表监事)董扬(监事)苏鹏程(总经理,董事)温奕亿(监事会主席,监事) [新增]苗田欣(董事)田轶铭(董事)张驰(董事,董事长)王自超(董事)
|
5 | 2021-07-14 | 高级管理人员备案 |
苗田欣(董事)田轶铭(董事)张驰(总经理)张驰(董事长,董事)张胜昔(董事) [退出]王自超(董事)董扬(监事)苏鹏程(职工监事)简健文(监事,监事会主席)
|
周珍珠(职工代表监事) [新增]苗田欣(董事)田轶铭(董事)张驰(董事,董事长)王自超(董事)董扬(监事)苏鹏程(总经理,董事)简健文(监事会主席,监事)
|
6 | 2020-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄海燕,监事,监事会主席 [退出]简健文,董事长,董事简建衡,董事 [退出]简静贤,监事 [退出]廖鹤钧,董事 [退出]温奕亿,副董事长,董事 [退出]袁涵慧,职工代表监事 [退出]钟晨华,经理钟晨华,董事
|
蔡志明,董事 [新增]董扬,监事 [新增]简健文,监事,监事会主席苏鹏程,职工代表监事 [新增]王自超,董事 [新增]张驰,董事长,董事 [新增]张胜昔,董事 [新增]张胜昔,总经理 [新增]钟晨华,董事
|
7 | 2020-05-20 | 清算组备案 |
章程
|
章程
|
8 | 2020-05-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
钟晨华
|
张驰
|
9 | 2020-05-20 | 股东备案 |
蔡志明,董事; [退出]董扬,监事;简健文,监事,监事会主席;苏鹏程,职工代表监事;王自超,董事;张驰,董事长,董事;张胜昔,董事;张胜昔,总经理;钟晨华,董事 [退出]
|
董扬,监事;简健文,监事,监事会主席;苗田欣,董事; [新增]苏鹏程,职工代表监事;田轶铭,董事; [新增]王自超,董事;张驰,董事长,董事;张驰,总经理;张胜昔,董事
|
10 | 2020-05-20 | 股东备案 |
黄海燕,监事,监事会主席; [退出]简健文,董事长,董事;简建衡,董事; [退出]简静贤,监事; [退出]廖鹤钧,董事; [退出]温奕亿,副董事长,董事; [退出]袁涵慧,职工代表监事; [退出]钟晨华,经理;钟晨华,董事
|
蔡志明,董事; [新增]董扬,监事; [新增]简健文,监事,监事会主席;苏鹏程,职工代表监事; [新增]王自超,董事; [新增]张驰,董事长,董事; [新增]张胜昔,董事; [新增]张胜昔,总经理; [新增]钟晨华,董事
|