序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 青岛啤酒股份有限公司 | 75% | 15000.000000万 |
2 | 揭阳市鸿鹏投资有限公司 | 25% | 5000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李晓舜
|
|
2 |
何明杰
|
|
3 |
王敏云
|
|
4 |
巫山
|
|
5 |
彭家钧
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
青岛啤酒(揭阳)有限公司榕城仁港分公司
|
钟镜藩 | 2020-11-04 |
2 |
青岛啤酒(揭阳)有限公司揭东广场分公司
|
钟镜藩 | 2020-04-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 高级管理人员备案 |
巫山(董事,总经理)徐东(董事) [退出]王敏云(董事)彭家钧(监事)李晓舜(董事长,董事)
|
何明杰(董事) [新增]巫山(董事,总经理)王敏云(董事)彭家钧(监事)李晓舜(董事长,董事)
|
2 | 2021-03-03 |
山东省青岛市南区闽江路148号一单元402户
|
山东省青岛市市北区山东路111号1号楼1单元2901户
|
|
3 | 2021-03-03 |
2020-04-01
|
2021-03-03
|
|
4 | 2021-03-03 |
|
董事会成员****生备案
|
|
5 | 2021-03-03 |
*****
|
*****
|
|
6 | 2021-03-03 | 法定代表人变更 |
杨华江
|
李晓舜
|
7 | 2021-03-03 | 股东备案 |
彭家钧,监事;王敏云,董事;巫山,董事,总经理;徐东,董事;杨华江,董事长 [退出]
|
李晓舜,董事长,董事; [新增]彭家钧,监事;王敏云,董事;巫山,董事,总经理;徐东,董事
|
8 | 2020-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王敏云,董事巫山,董事,总经理邢军,监事 [退出]徐东,董事杨华江,董事长
|
彭家钧,监事 [新增]王敏云,董事巫山,董事,总经理徐东,董事杨华江,董事长
|
9 | 2020-04-01 | 股东备案 |
王敏云,董事;巫山,董事,总经理;邢军,监事; [退出]徐东,董事;杨华江,董事长
|
彭家钧,监事; [新增]王敏云,董事;巫山,董事,总经理;徐东,董事;杨华江,董事长
|
10 | 2020-04-01 | 经营范围变更 |
啤酒(熟啤酒)生产;非酒精饮料销售;旧啤酒瓶回收、会议及展览服务。(以下项目限分支机构经营)餐饮服务;批****、零售:预包装食品兼散装食品(酒精饮料、非酒精饮料)、工艺品、印刷品、箱包皮具、服装鞋帽、针纺织品、玻璃器具。
|
生产:熟啤酒、鲜啤酒;销售:熟啤酒、特种啤酒、鲜啤酒、非酒精饮料;旧啤酒瓶回收、会议及展览服务;工业旅游景点运营。(以下项目限分支机构经营)餐饮服务、酒吧服务;批****、零售:预包装食品兼散装食品(酒精饮料、非酒精饮料)、工艺品、印刷品、箱包、皮具、服装、鞋帽、针纺织品、玻璃器具。
|