序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-02 | 负责人 |
|
林蕴婷
|
2 | 2020-07-02 | 负责人变更 |
|
林蕴婷 [新增]
|
3 | 2020-03-03 | 股东备案 |
|
2021-03-13 [新增]
|
4 | 2020-03-03 | 营业期限 |
|
2021-03-13
|
5 | 2020-03-03 | 负责人 |
|
梁定伟
|
6 | 2019-03-12 | 营业期限 |
|
2020-03-13
|
7 | 2018-03-16 | 营业期限 |
|
2019-03-13
|
8 | 2017-03-15 | 营业期限 |
|
2018-03-13
|
9 | 2017-03-15 | 负责人 |
|
严国韫
|
10 | 2016-03-18 | 股东备案 |
|
吴亚雁 [新增]
|