序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汪建芳 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 张建国 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪建平
|
|
2 |
张勋国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-23 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
2 | 2022-02-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
汪建芳
|
汪建平
|
3 | 2022-02-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
20
|
50
|
4 | 2022-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汪建芳 [退出]郭昌威 [退出]
|
汪建平 [新增]张勋国 [新增]
|
5 | 2022-02-23 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2011-09-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2011-07-04
|
2021-07-04
|
7 | 2003-08-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称:汪建芳住所:芜湖出资额:**.****百分比:**
|
企业名称:张建国住所:出资额:**.****百分比:**
|
8 | 2003-08-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称:汪建芳住所:芜湖出资额:**.****百分比:**.***
|
企业名称:张建国住所:出资额:**.****百分比:**.***
|
9 | 2003-08-28 | 国有企业改制为公司 |
北大南路8号
|
民主路13号
|