序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-14 | 其他事项备案 |
中国农业银行股份有限公司南宁民族支行;
|
中国农业银行股份有限公司南宁民族支行;
|
2 | 2017-12-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谢红
|
潘建军
|
3 | 2016-06-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
韦明剑
|
谢红
|
4 | 2012-07-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
南宁市青秀区民族大道83-3号1栋3单元401号房
|
南宁市青秀区星湖路地一里6号
|
5 | 2012-07-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
滕峰
|
韦明剑
|
6 | 2012-07-12 | 其他事项备案 |
女
|
男
|
7 | 2010-11-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
南宁市人民东路73号金朝阳综合楼一楼
|
南宁市秀厢大道103号澳华花园26栋14-24号
|
8 | 2010-11-11 | 其他事项备案 |
无
|
2016-04-30
|
9 | 2010-11-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
南宁市江南区白沙路17号18栋405房
|
南宁市青秀区民族大道83-3号1栋3单元401号房
|
10 | 2010-11-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王龄祺
|
滕峰
|