序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林能均 | 99% | 1980.0万人民币 |
2 | 伏治炜 | 1% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周兰兰
|
|
2 |
徐玉梅
|
|
3 |
易兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐玉梅:50%; [退出]林能均:25%;伏治炜:25%;
|
伏治炜:1%;林能均:99%;
|
2 | 2022-01-24 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2022-01-24 | 其他事项备案 |
徐玉梅:50%;林能均:25%;伏治炜:25%;
|
伏治炜:1%;林能均:99%;
|
4 | 2020-09-22 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2020-09-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城2号楼2205、2206号
|
中国(广西)自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅国际商务大厦B栋十四层1421、1422号
|
6 | 2020-08-04 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2020-08-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周飞飞:40%; [退出]伏治炜:25%;林能均:25%;徐玉梅:3%;罗桃桃:1%; [退出]陆梅丽:1%; [退出]李燕梅:1%; [退出]颜会灿:1%; [退出]周兰兰:1%; [退出]刁一叶:1%; [退出]易兵:1%; [退出]
|
伏治炜:25%;徐玉梅:50%;林能均:25%;
|
8 | 2019-04-02 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2019-04-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张小华
|
周兰兰
|
10 | 2019-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张小华 [退出]张小华 [退出]周飞飞 [退出]
|
周兰兰 [新增]易兵 [新增]徐玉梅 [新增]
|