序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
庞国旗
|
吴日明
|
2 | 2022-09-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
庞国旗
|
吴日明
|
3 | 2021-12-23 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国外运广西公司柳州分公司
|
广西外运有限公司柳州分公司
|
4 | 2021-12-23 | 市场主体类型变更 |
国有经营单位(非法人)
|
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2021-12-23 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国外运广西公司柳州分公司
|
广西外运有限公司柳州分公司
|
6 | 2017-03-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
卿军
|
庞国旗
|
7 | 2017-03-17 | 其他事项备案 |
*****9
|
*****8
|
8 | 2017-03-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
卿军
|
庞国旗
|
9 | 2015-03-11 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
牙政电
|
卿军
|
10 | 2015-03-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
牙政电
|
卿军
|