序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李梁仙 | 3.84968% | 25.662万人民币 |
2 | 何勇成 | 3.84968% | 25.662万人民币 |
3 | 姚乙良 | 3.5747% | 23.829万人民币 |
4 | 韦团 | 3.48304% | 23.218万人民币 |
5 | 莫尚柳 | 3.39138% | 22.607万人民币 |
6 | 梁祥益 | 3.39138% | 22.607万人民币 |
7 | 周新南 | 3.39138% | 22.607万人民币 |
8 | 杨军 | 3.39138% | 22.607万人民币 |
9 | 黄凤云 | 3.39138% | 22.607万人民币 |
10 | 韦继红 | 3.39138% | 22.607万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁祥益
|
|
2 |
韦乔荣
|
|
3 |
杨德旺
|
|
4 |
郑卫东
|
|
5 |
乔爱兰
|
|
6 |
邓程均
|
|
7 |
李梁仙
|
|
8 |
何勇成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
何勇成:*%;王振灵:*%; [退出]宁家全:*%; [退出]韦勇:*%; [退出]周楚湘:*%;乔爱兰:*%;韦继红:*%;黄凤云:*%;谢毅:*%; [退出]梁福秋:*%; [退出]杨军:*%;孔繁军:*%; [退出]韦勇明:*%; [退出]吴战礼:*%; [退出]李华:*%; [退出]钟正明:*%;赖进:*%; [退出]赖歧波:*%;韦明创:*%;胡华仁:*%; [退出]莫少敏:*%; [退出]覃柳才:*%; [退出]覃祚民:*%; [退出]韦世坚:*%; [退出]伍健:*%; [退出]廖健茸:*%;全丽芳:*%; [退出]梁国平:*%;姚瑞祥:*%;邓柏阳:*%; [退出]
|
乔爱兰:*%;何勇成:*%;吕雪秋:*%; [新增]周楚湘:*%;姚瑞祥:*%;廖健茸:*%;杨军:*%;梁国平:*%;赖歧波:*%;钟正明:*%;韦明创:*%;韦继红:*%;黄凤云:*%;莫凤祥:*%; [新增]周新南:*%; [新增]姚解清:*%; [新增]莫尚柳:*%; [新增]姚乙良:*%; [新增]韦乔荣:*%; [新增]骆雪冰:*%; [新增]李梁仙:*%; [新增]杨德旺:*%; [新增]韦团:*%; [新增]莫月媚:*%; [新增]梁胜勋:*%; [新增]张跃春:*%; [新增]梁祥益:*%; [新增]韦秀美:*%; [新增]邓春德:*%; [新增]韦义:*%; [新增]
|
2 | 2019-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何勇成卢迪 [退出]
|
何勇成梁祥益 [新增]韦乔荣 [新增]郑卫东 [新增]邓程均 [新增]乔爱兰 [新增]李梁仙 [新增]杨德旺 [新增]
|
3 | 2019-04-11 | 联络员备案 |
无
|
周珍
|
4 | 2019-04-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
韦义
|
梁祥益
|
5 | 2016-07-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
水力****电、水电项目开****,机电设备维护、维修,电力器材销售,电力线路维护、维修,吊车起吊安装服务,电力工程安装施工服务,变压器租赁服务。
|
水力****电、水电项目开****,机电设备维护、维修,电力器材销售,电力线路维护、维修,吊车起吊安装服务,电力工程安装施工服务,变压器租赁服务,自有房屋租赁服务,场地租赁服务。
|
6 | 2015-07-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
柳城县大埔镇白阳西路老供电所内
|
柳城县沙埔镇大安村皇后滩
|
7 | 2015-07-23 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
水力****电、水电项目开****,机电设备维护、维修,电力器材销售,电力线路维护、维修,吊车起吊安装服务。
|
水力****电、水电项目开****,机电设备维护、维修,电力器材销售,电力线路维护、维修,吊车起吊安装服务,电力工程安装施工服务,变压器租赁服务。
|
8 | 2015-04-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李江辉
|
韦义
|
9 | 2013-03-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
韦明创
|
李江辉
|
10 | 2012-03-02 | 其他事项备案 |
*****6
|
*****4
|