序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 万玉祥 | 54% | 27.0万人民币 |
2 | 欧亚非 | 30% | 15.0万人民币 |
3 | 李慧 | 16% | 8.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧亚非
|
|
2 |
万玉祥
|
|
3 |
李慧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
邬翠娣:54%; [退出]王全懋:30%; [退出]李慧:16%;
|
李慧:16%;万玉祥:54%; [新增]欧亚非:30%; [新增]
|
2 | 2022-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李慧邬翠娣 [退出]王全懋 [退出]
|
欧亚非 [新增]李慧万玉祥 [新增]
|
3 | 2022-05-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邬翠娣
|
欧亚非
|
4 | 2022-05-07 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-08-17 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2019-11-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
邬翠娣:64%;曾隽:36%; [退出]
|
邬翠娣:54%;王全懋:30%; [新增]李慧:16%; [新增]
|
7 | 2019-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王全恕 [退出]邬翠娣徐国钧 [退出]
|
李慧 [新增]邬翠娣王全懋 [新增]
|
8 | 2019-11-29 | 其他事项备案 |
邬翠娣:64%;曾隽:36%;
|
邬翠娣:54%;王全懋:30%;李慧:16%;
|
9 | 2019-11-29 | 章程备案 |
无
|
无
|
10 | 2019-02-28 | 其他事项备案 |
邬翠娣:44%;曾隽:36%;李骏:20%;
|
曾隽:36%;邬翠娣:64%;
|