序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江真宗投资有限公司 | 60% | 81.6万人民币 |
2 | 桂林市祥昇工贸有限责任公司 | 40% | 54.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宗庆后
|
|
2 |
吴建林
|
|
3 |
廖丽
|
|
4 |
沈文林
|
|
5 |
郭虹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
伍伟强 [退出]宗庆后郭虹廖丽吴建林
|
沈文林 [新增]宗庆后郭虹廖丽吴建林
|
2 | 2019-12-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
伍伟强宗庆后郭虹廖丽华 [退出]吴建林
|
伍伟强宗庆后郭虹廖丽 [新增]吴建林
|
3 | 2016-04-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
15
|
25
|
4 | 2016-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴建林方海强郭虹宗庆后
|
吴建林方海强郭虹宗庆后伍伟强 [新增]
|
5 | 2011-02-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 桂林市祥昇工贸有限责任公司; 法定代表人: 廖丽华; 出 资 额: **.*; 占百分比: **; 住 所: 桂林市施家园六号****房; 法人性质: 企业法人[A]; 核准日期: ****-**-**; zch: ; 出资方式: 现金; 实缴出资额: ; 出资时间: ; 余额交付期限:企业名称: 杭州真宗投资有限公司; 法定代表人: 吴建林; 出 资 额: **.*; 占百分比: **; 住 所: 上城区清泰街***号; 法人性质: 企业法人[A]; 核准日期: ****-**-**; zch: ; 出资方式: 货币; 实缴出资额: ; 出资时间: ; 余额交付期限:
|
企业名称: 桂林市祥昇工贸有限责任公司; 法定代表人: 廖丽华; 出 资 额: **.*; 占百分比: **; 住 所: 桂林市施家园六号****房; 法人性质: 企业法人[A]; 核准日期: ****-**-**; zch: ; 出资方式: 现金; 实缴出资额: **.*; 出资时间: ; 余额交付期限: ; 委托人:企业名称: 浙江真宗投资有限公司; 法定代表人: 宗庆后; 出 资 额: **.*; 占百分比: **; 住 所: 鹤溪镇团结路**号***、***室; 法人性质: 企业法人[A]; 核准日期: ****-**-**; zch: ***************; 出资方式: 货币; 实缴出资额: **.*; 出资时间: ; 余额交付期限: ; 委托人: [名称变更]
|
6 | 2010-09-01 | 其他事项备案 |
杭州市上城区清泰街160号
|
杭州市上城区小米巷1号501室
|
7 | 2010-09-01 | 其他事项备案 |
*****8
|
0773-5362101
|
8 | 2010-09-01 | 国有企业改制为公司 |
44
|
65
|
9 | 2010-09-01 | 国有企业改制为公司 |
*****
|
*****6
|
10 | 2010-09-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴建林
|
宗庆后
|