序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑国兵 | 60% | 96.0万人民币 |
2 | 蔡华娇 | 40% | 64.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢庆文
|
|
2 |
蔡华娇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-15 | 联络员备案 |
蔡栋仁
|
谢庆文
|
2 | 2022-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡华娇梁恒克 [退出]
|
蔡华娇谢庆文 [新增]
|
3 | 2022-04-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
梁恒克
|
谢庆文
|
4 | 2021-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡华娇郑国兵 [退出]
|
蔡华娇梁恒克 [新增]
|
5 | 2021-11-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郑国兵
|
梁恒克
|
6 | 2020-11-11 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2020-11-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郑国兵:40%;蔡华娇:60%;
|
蔡华娇:40%;郑国兵:60%;
|
8 | 2020-04-20 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2020-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖民皋 [退出]岑华本 [退出]廖瑞菊 [退出]
|
蔡华娇 [新增]郑国兵 [新增]
|
10 | 2020-04-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨力:50%; [退出]廖瑞菊:40%; [退出]岑华本:10%; [退出]
|
郑国兵:40%; [新增]蔡华娇:60%; [新增]
|