序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国有色矿业集团有限公司 | 50.07165% | 7600.0万人民币 |
2 | 广西有色矿产资源股份有限公司 | 27.82739% | 4223.71万人民币 |
3 | 广西贺州市西湾废旧物资回收有限责任 | 6.22865% | 945.4万人民币 |
4 | 广西贺州市昌隆建材有限公司 | 5.93869% | 901.39万人民币 |
5 | 广西贺州市桂钛贸易有限责任公司 | 5.93869% | 901.39万人民币 |
6 | 王智轩 | 0.21478% | 32.6万人民币 |
7 | 李志明 | 0.21478% | 32.6万人民币 |
8 | 陈晓峰 | 0.21478% | 32.6万人民币 |
9 | 涂承飞 | 0.16109% | 24.45万人民币 |
10 | 邹雄根 | 0.16109% | 24.45万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢志刚
|
|
2 |
刘松林
|
|
3 |
左治兴
|
|
4 |
王锁宽
|
|
5 |
王忠俊
|
|
6 |
朱澎辉
|
|
7 |
黄旭胡
|
|
8 |
周伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司西湾电厂回面肚电站
|
唐冬军 | 2020-03-18 |
2 |
中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司西湾电厂上皇电站
|
唐冬军 | 2010-09-08 |
3 |
广西平桂飞碟股份有限公司西湾水泥厂
|
刘军隆 | 2003-12-05 |
4 |
中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司西湾电厂
|
唐冬军 | 2003-12-04 |
5 |
中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司桂林平桂大酒店
|
胡金凡 | 2003-11-26 |
6 |
中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司钛白粉厂
|
李运品 | 2003-10-21 |
7 |
中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司冶炼厂
|
李学雷 | 2003-10-21 |
8 |
中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司机械厂
|
祝晓宇 | 2003-10-21 |
9 |
广西平桂飞碟股份有限公司钨制品厂
|
伦绍雄 | 2003-10-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱澎辉周伟黄旭胡王锁宽谢志刚王忠俊刘松林黄家贤 [退出]
|
朱澎辉左治兴 [新增]周伟黄旭胡王锁宽谢志刚王忠俊刘松林
|
2 | 2021-11-21 | 分公司/分支机构备案 |
中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司西湾电厂回面肚电站;
|
中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司西湾电厂上皇电站;中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司西湾电厂回面肚电站;
|
3 | 2021-11-19 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司西湾电厂回面肚电站;
|
4 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王锁宽谢志刚查兆雄 [退出]刘松林黄家贤王清梅 [退出]周伟黄旭胡
|
朱澎辉 [新增]周伟黄旭胡王锁宽谢志刚王忠俊 [新增]刘松林黄家贤
|
5 | 2021-01-06 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2021-01-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
31
|
长期
|
7 | 2021-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄桂永 [退出]闵国辉 [退出]覃荆文 [退出]伍秀玲 [退出]秦军 [退出]韦祥云 [退出]丁文大 [退出]彭光华 [退出]王喜绍 [退出]王锁宽黄桂永 [退出]黄家贤甘平 [退出]李良 [退出]朱景和 [退出]杨赫 [退出]
|
王锁宽谢志刚 [新增]查兆雄 [新增]刘松林 [新增]黄家贤王清梅 [新增]周伟 [新增]黄旭胡 [新增]
|
8 | 2021-01-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王喜绍
|
谢志刚
|
9 | 2020-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄桂永闵国辉覃荆文伍秀玲秦军韦祥云丁文大彭光华王喜绍覃荆文王焱 [退出]黄桂永黄家贤甘平李良朱景和
|
黄桂永闵国辉覃荆文伍秀玲秦军韦祥云丁文大彭光华王喜绍王锁宽 [新增]黄桂永黄家贤甘平李良朱景和杨赫 [新增]
|
10 | 2020-03-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
广西贺州市平桂管理区
|
广西贺州市平桂区电厂南路1号
|