序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 海南省农垦金鼎实业****展有限公司 | 50.99804% | 2261.1万人民币 |
2 | 定向募集法人股 | 39.98015% | 1772.6万人民币 |
3 | 中国农垦物资公司 | 6.76636% | 300.0万人民币 |
4 | 中国热带农业科学院、华南热带农业大学 | 2.25545% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尤海忠
|
|
2 |
余海鸥
|
|
3 |
陈道江
|
|
4 |
陈荣贞
|
|
5 |
朱小凤
|
|
6 |
孙彪
|
|
7 |
谢茂雄
|
|
8 |
陈必挺
|
|
9 |
郑晓燕
|
|
10 |
李婉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
海南金鼎实业****展股份有限公司工会委员会
|
王承刚 | 1999-11-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘海荣
|
尤海忠
|
2 | 2022-02-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘海荣 [退出]余海鸥朱小凤孙彪郑晓燕谢茂雄钱海光陈荣贞李婉蔡巨跃陈道江陈必挺
|
尤海忠 [新增]余海鸥朱小凤孙彪郑晓燕谢茂雄钱海光陈荣贞李婉蔡巨跃陈道江陈必挺
|
3 | 2021-07-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘凯
|
刘海荣
|
4 | 2021-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余海鸥朱小凤孙彪郑晓燕谢茂雄钱海光许泰 [退出]李婉蔡巨跃刘凯 [退出]陈道江陈必挺
|
刘海荣 [新增]余海鸥朱小凤孙彪郑晓燕谢茂雄钱海光陈荣贞 [新增]李婉蔡巨跃陈道江陈必挺
|
5 | 2020-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余海鸥朱小凤孙彪郑晓燕谢茂雄钱海光许泰李婉耿传苏 [退出]刘凯陈道江陈必挺
|
余海鸥朱小凤孙彪郑晓燕谢茂雄钱海光许泰李婉蔡巨跃 [新增]刘凯陈道江陈必挺
|
6 | 2020-08-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
海口市海秀西路160号
|
海南省海口市龙华区海秀中路100号
|
7 | 2019-12-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王春晖
|
刘凯
|
8 | 2019-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林开周 [退出]许琼书 [退出]单正忠 [退出]陈奕雄 [退出]潘亚圣 [退出]王伊力 [退出]林新华 [退出]王承刚 [退出]陈焕霞 [退出]王春晖 [退出]罗君 [退出]吴震 [退出]
|
余海鸥 [新增]朱小凤 [新增]孙彪 [新增]郑晓燕 [新增]谢茂雄 [新增]钱海光 [新增]许泰 [新增]李婉 [新增]耿传苏 [新增]刘凯 [新增]陈道江 [新增]陈必挺 [新增]
|
9 | 2016-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
林开周许琼书单正忠陈奕雄潘亚圣王伊力林新华王承刚陈焕霞方立平 [退出]罗君吴震
|
林开周许琼书单正忠陈奕雄潘亚圣王伊力林新华王承刚陈焕霞王春晖 [新增]罗君吴震
|
10 | 2016-11-15 | 联络员备案变更 |
袁梓庆
|
钱海光
|