序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄峻峰 | 60% | 3600.0万人民币 |
2 | 曾永安 | 40% | 2400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄峻峰
|
|
2 |
曾永安
|
|
3 |
黎佩祯
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
海南致冠建设工程有限公司陵水分公司
|
黄峻峰 | 2022-09-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-19 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2021-03-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黄峻峰(出资额:1800万元,出资比例:30.0000%),曾永安(出资额:2400万元,出资比例:40.0000%),黄友(出资额:1800万元,出资比例:30.0000%) [退出]
|
曾永安:40( - 98.33333% )%;黄峻峰:60( - 96.66667% )%;
|
3 | 2021-03-19 | 联络员备案 |
柴登峰
|
曾永安
|
4 | 2020-05-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
海南省海口市龙华区丘海大道9号龙江大厦1381房
|
海南省海口市美兰区蓝天路35号名门广场北区B座22层2205房
|
5 | 2020-05-22 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2020-05-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
柴登峰
|
黄峻峰
|
7 | 2020-05-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曾有毅:40%; [退出]杨带梅:30%; [退出]柴登峰:30%; [退出]
|
黄峻峰:30%; [新增]曾永安:40%; [新增]黄友:30%; [新增]
|
8 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柴登峰 [退出]曾有毅 [退出]
|
黄峻峰 [新增]曾永安 [新增]
|