序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张金成 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 吴掌珠 | 40% | 80.0万人民币 |
3 | 林赞仔 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张金成
|
|
2 |
吴掌珠
|
|
3 |
杨子涵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-18 | 联络员备案 |
吴掌珠
|
张金成
|
2 | 2021-03-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴掌珠
|
张金成
|
3 | 2021-03-18 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2021-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴掌珠(执行董事兼总经理),郑莉(监事) [退出]
|
张金成(执行董事兼总经理), [新增]吴掌珠(监事)
|
5 | 2021-03-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴掌珠(出资额:200万元,出资比例:100.0000%)
|
吴掌珠:40( - 80% )%;张金成:50%; [新增]林赞仔:10%; [新增]
|
6 | 2021-03-18 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2019-12-02 | 市场主体类型变更变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2019-12-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
李贵民:40%; [退出]郑莉:40%; [退出]吴掌珠:20%;
|
吴掌珠:100%;
|
9 | 2019-10-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
郑莉:40%;吴掌珠:40%;王云霄:20%; [退出]
|
郑莉:40%;吴掌珠:20%;李贵民:40%; [新增]
|
10 | 2019-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
吴掌珠王云霄 [退出]
|
吴掌珠郑莉 [新增]
|