序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭磊 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 暴红飞 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭磊
|
|
2 |
暴红飞
|
|
3 |
康竞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-05 | 联络员备案 |
崔成彦
|
郭磊
|
2 | 2022-08-05 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2022-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
郭磊(执行董事兼总经理),李玉纯(监事)
|
郭磊(执行董事兼总经理),暴红飞(监事)
|
4 | 2022-08-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
康竞(出资额:75万元,出资比例:15.0000%), [退出]郭磊(出资额:175万元,出资比例:35.0000%),段新华(出资额:250万元,出资比例:50.0000%) [退出]
|
郭磊:90( - 48.57143% )%;暴红飞:10%; [新增]
|
5 | 2022-01-25 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2022-01-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
海南省海口市美兰区国营桂林洋农场海涛大道3号海南师范大学国家大学科技园产学研大楼B栋1楼108室
|
海南省海口市美兰区灵山镇琼山大道86号江东电子商务产业园加速楼2楼
|
7 | 2021-06-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
段新华(出资额:万元,出资比例:32.0000%),李玉纯(出资额: [退出]万元,出资比例:32.0000%),康竞(出资额: [退出]万元,出资比例:10.0000%),郭磊(出资额:130万元,出资比例:26.0000%) [退出]
|
段新华:50%;康竞:15%; [新增]郭磊:35%; [新增]
|
8 | 2021-06-25 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2020-10-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔成彦 [退出]郭磊李玉纯
|
郭磊李玉纯
|
10 | 2020-10-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
崔成彦
|
郭磊
|