序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张颢 | 70% | 210.0万人民币 |
2 | 张雨晗 | 30% | 90.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张雨晗
|
|
2 |
饶晓丹
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
海南一品天成影业有限公司文昌分公司
|
许凯 | 2015-09-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-05 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2021-07-05 | 联络员备案 |
陈婧
|
杨宏亮
|
3 | 2021-07-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
海口市海甸岛和平大道一横路1号钓鱼台别墅B13栋
|
海南省海口市秀英区五源河农贸市场1号羽毛球馆旁
|
4 | 2018-08-23 | 其他事项备案变更 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
5 | 2018-08-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张颢
|
张雨晗
|
6 | 2018-08-23 | 其他事项备案变更 |
无
|
460000003,460000007,460000018,460000020,460000021,460000022,460000023,
|
7 | 2018-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
张颢 [退出]饶晓丹
|
张雨晗 [新增]饶晓丹
|
8 | 2017-09-29 | 市场主体类型变更变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2017-09-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
张颢:*%;饶晓丹:*%; [退出]
|
张颢:*%;张雨晗:*%; [新增]
|
10 | 2017-09-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
张颢:*%;饶晓丹:*%; [退出]
|
张颢:*%;
|