序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 三亚市二轻集体企业联社 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-09 | 其他事项备案变更 |
无
|
001,002,003,004,005,006,
|
2 | 2018-05-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
蔡运华
|
陈庆清
|
3 | 2010-10-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-11-10
|
2030-11-10
|
4 | 2009-01-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
叶保魁
|
蔡运华
|
5 | 2006-05-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李传健
|
叶保魁
|
6 | 2006-05-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2003-11-06
|
2010-11-10
|