序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王永芳 | 27% | 270.0万人民币 |
2 | 杨雪英 | 24% | 240.0万人民币 |
3 | 邓春**** | 20% | 200.0万人民币 |
4 | 沈红艳 | 20% | 200.0万人民币 |
5 | 何明高 | 6% | 60.0万人民币 |
6 | 何力 | 3% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王永芳
|
|
2 |
王永卫
|
|
3 |
邓春****
|
|
4 |
杨雪英
|
|
5 |
何力
|
|
6 |
冯宏朝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何力张英娣 [退出]
|
王永卫 [新增]杨雪英 [新增]邓春**** [新增]何力王永芳 [新增]
|
2 | 2021-04-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张英娣
|
王永芳
|
3 | 2021-04-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张英娣:91%; [退出]何明高:9%;
|
何明高:6%;王永芳:27%; [新增]杨雪英:24%; [新增]邓春****:20%; [新增]沈红艳:20%; [新增]何力:3%; [新增]
|
4 | 2020-01-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
王永芳:27%; [退出]杨雪英:24%; [退出]沈红艳:20%; [退出]邓春****:20%; [退出]何明高:6%;何力:3%; [退出]
|
何明高:9%;张英娣:91%; [新增]
|
5 | 2020-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王永芳 [退出]杨雪英 [退出]邓春**** [退出]王永卫 [退出]何力
|
何力张英娣 [新增]
|
6 | 2020-01-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王永芳
|
张英娣
|
7 | 2019-05-24 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
8 | 2019-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王永芳杨雪英邓春****
|
王永芳杨雪英邓春****王永卫 [新增]何力 [新增]
|
9 | 2019-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王永卫 [退出]杨雪英邓春****
|
王永芳 [新增]杨雪英邓春****
|
10 | 2019-05-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王永卫
|
王永芳
|