序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨文 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 宋强 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋强
|
|
2 |
杨文
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
成都市人仁佳和物业管理有限公司双流分公司
|
王丽 | 2017-12-28 |
2 |
成都市人仁佳和物业管理有限公司锦江分公司
|
王丽 | 2017-12-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-03 | 法定代表人变更 |
王丽
|
宋强
|
2 | 2021-07-03 | 投资人(股权)变更 |
杨文 出资 500万人民币;王丽 出资 500万人民币; [退出]
|
宋强 出资 500万人民币; [新增]杨文 出资 500万人民币;
|
3 | 2021-07-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-30
|
4 | 2021-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王丽 [退出]
|
宋强 [新增]
|
5 | 2017-11-01 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘玉彬; [退出]赵德成; [退出]
|
王丽; [新增]杨文; [新增]
|
6 | 2017-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
7 | 2017-11-01 | 注册资本(金)变更 |
50
|
1000( + 1900% )
|
8 | 2017-11-01 | 法定代表人变更 |
赵德成
|
王丽
|
9 | 2017-11-01 | 章程备案 |
|
|
10 | 2017-11-01 | 投资人(股权)变更 |
刘玉彬; [退出]赵德成; [退出]
|
王丽; [新增]杨文; [新增]
|