序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴欣燕 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 吴昌建 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴欣燕
|
|
2 |
吴欣洋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-11 | 章程备案 |
无
|
2022-05-10股东吴昌持有公司20万出资额,认缴出资时间2025.12.31号,原股东吴欣洋不在持有公司股份.
|
2 | 2022-05-11 | 投资人(股权)变更 |
吴欣洋 出资 20万人民币; [退出]吴欣燕 出资 80万人民币;
|
吴昌建 出资 20万人民币; [新增]吴欣燕 出资 80万人民币;
|
3 | 2022-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴欣洋
|
吴欣洋
|
4 | 2022-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴欣燕
|
吴欣燕
|
5 | 2020-06-08 | 住所 |
成都市武侯区晋阳路184号金雁大厦5楼8号
|
成都市武侯区晋阳路184号金雁大厦5楼8号附1号
|
6 | 2020-06-08 | 章程备案 |
无
|
; 2020-06-03
|
7 | 2020-05-20 | 住所 |
成都市武侯区晋阳路218号1栋6单元11楼44号
|
成都市武侯区晋阳路184号金雁大厦5楼8号
|
8 | 2020-05-20 | 章程备案 |
无
|
; 2020-05-13
|
9 | 2019-04-08 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
吴欣燕,其他,0万元,土地承包经营权,0万元,林权,0万元,货币,10万元,实物,0万元,知识产权,0万元,债权,0万元,高新技术成果,0万元,土地使用权,0万元,股权,0万元,劳务,0万元;
|
吴欣燕,货币,10万元,林权,0万元,土地承包经营权,0万元,实物,0万元,知识产权,0万元,债权,0万元,高新技术成果,0万元,土地使用权,0万元,股权,0万元,劳务,0万元,其他,0万元;
|
10 | 2019-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|