序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何忠明 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何忠明
|
|
2 |
罗贵彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-04 | 法定代表人变更 |
李长周
|
何忠明
|
2 | 2018-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
何忠明,执行董事兼总经理
|
3 | 2018-05-22 | 法定代表人变更 |
何忠明
|
李长周
|
4 | 2018-05-22 | 其他事项备案 |
|
李长周,***
|
5 | 2017-09-27 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
蔡燕飞; [退出]李长周; [退出]
|
何忠明; [新增]
|
6 | 2017-09-27 | 企业类型变更 |
1130
|
1151
|
7 | 2017-09-27 | 法定代表人变更 |
李长周
|
何忠明
|
8 | 2017-09-27 | 联络员备案 |
李长周,130****1763
|
何忠明,182****8091
|
9 | 2017-09-27 | 投资人(股权)变更 |
蔡燕飞; [退出]李长周; [退出]
|
何忠明; [新增]
|
10 | 2017-06-23 | 联络员备案 |
|
李长周,130****1763
|