序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 正源房地产开****有限公司 | - | 250642.399万人民币 |
2 | 海南正源幸福健康投资有限公司 | ||
3 | 华泰证券股份有限公司 | ||
4 | 海南福瑞源健康管理有限公司 | ||
5 | 中信证券股份有限公司 | ||
6 | 马纪 | ||
7 | 李鹏 | ||
8 | 陕西华圣果业营销管理有限公司 | ||
9 | 陕西华圣企业(集团)股份有限公司 | ||
10 | 四川国栋建设集团有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何延龙
|
|
2 |
林忠治
|
|
3 |
薛雷
|
|
4 |
谢思敏
|
|
5 |
张伟娟
|
|
6 |
吴联生
|
|
7 |
富彦斌
|
|
8 |
成晋
|
|
9 |
谢苏明
|
|
10 |
韩旭光
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
四川国栋建设股份有限公司北京工程分公司
|
韩迎国 | 2017-09-28 |
2 |
四川国栋建设股份有限公司厦门海西分公司
|
刘怀富 | 2017-07-19 |
3 |
四川国栋建设股份有限公司航空港分公司
|
张凤国 | 2014-05-05 |
4 |
四川国栋建设股份有限公司北京分公司
|
王春鸣 | 2005-07-15 |
5 |
四川国栋建设股份有限公司重庆分公司
|
熊名中 | 2002-03-21 |
6 |
四川国栋建设股份有限公司北京销售分公司
|
罗青松 | 2000-06-02 |
7 |
四川国栋建设股份有限公司上海分公司
|
肖杨军 | 1999-04-21 |
8 |
四川国栋建设股份有限公司重庆分公司*
|
兰仕彬 | 1996-06-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-16 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2021-12-16 | 经营范围变更 |
控股公司服务;投资与投资管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房地产开****与销售;工业与民用建筑总承包,木制品、混凝土构件生产,水利、路桥、市政工程施工;幕墙装饰;水电设备安装;开****、研制科技产品及相关技术培训、交流;消防施工;出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸杆人造板、其它高新技术产品;进口本企业生产、科研所需原辅材料,机器设备,仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装;轻钢结构制作、安装;室内外装饰、装修(以上凭资质证经营);家具;秸杆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售(含出口);溅射镀膜;中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品,玻璃深加工;玻璃机械设备,配件的制造、销售;加工、销售强化地板、中高密度纤维板、刨花板、建筑模板。生产、销售甲醛:8万吨/年(生产地址:双流航空港长城路1号);厂房物业租赁;物流、运输。农、林、牧产品批****、建材、电气设备、五金产品的批****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|
3 | 2021-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩旭光杨华 [退出]韩冬丁一娴惠盛林
|
|
4 | 2021-03-10 | 地址变更 |
成都市双流区西航港街道成新大件路289号
|
|
5 | 2021-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
惠盛林成晋 [退出]杨昆 [退出]韩冬许冬梅 [退出]
|
|
6 | 2021-03-10 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2021-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢苏明
|
|
8 | 2021-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛雷何延龙姜长龙 [退出]蔡洪滨 [退出]张伟娟谢苏明谢思敏富彦斌郭海兰 [退出]
|
|
9 | 2020-06-22 | 联络员备案 |
熊云全 *** 备案手机:***
|
|
10 | 2020-06-22 | 工商登记联络员 |
熊云全 *** 备案手机:***
|
|