序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈育新 | 60% | 3000万人民币 |
2 | 赵桂琴 | 40% | 2000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈育新
|
|
2 |
王德根
|
|
3 |
赵桂琴
|
|
4 |
鲁力
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵桂琴,董事王德根,副董事长陈育新,董事长
|
赵桂琴,董事王德根,副董事长陈育新,董事长兼总经理
|
2 | 2018-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
陈育新,董事长兼总经理
|
3 | 2016-04-18 | 联络员备案 |
/
|
/
|
4 | 2016-04-18 | 换****证照 |
/
|
/
|
5 | 2015-06-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
陈海红; [退出]陈新苗; [退出]陈育新;赵桂琴;
|
陈育新;赵桂琴;
|
6 | 2015-06-09 | 投资人(股权)变更 |
陈海红; [退出]陈新苗; [退出]陈育新;赵桂琴;
|
陈育新;赵桂琴;
|
7 | 2014-10-29 | 换****证照 |
/
|
/
|
8 | 2013-11-08 | 清算组备案 |
/
|
/
|
9 | 2013-11-08 | 经理备案 |
/
|
王德根,总经理 [新增]
|
10 | 2013-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
陈育新,董事 [新增]长
|