序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨玉珍 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨玉珍
|
|
2 |
史旭明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-16 | 投资人(股权)变更 |
蔡京明; [退出]史旭明; [退出]杨玉珍;
|
杨玉珍;
|
2 | 2018-05-16 | 章程备案 |
|
|
3 | 2018-05-16 | 市场主体类型变更 |
1130
|
1151
|
4 | 2018-05-16 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
蔡京明; [退出]史旭明; [退出]杨玉珍;
|
杨玉珍;
|
5 | 2018-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2016-06-20 | 联络员备案 |
|
张三,***
|
7 | 2016-06-20 | 联络员备案 |
/
|
张三,*****
|
8 | 2014-12-18 | 换****证照 |
/
|
/
|
9 | 2013-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
/
|
10 | 2013-08-20 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
杨玉珍;史旭明;蔡京明;
|
杨玉珍,货币;史旭明,货币;蔡京明,货币;
|