序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱洪兴 | 75.72815% | 2340.0万人民币 |
2 | 黄兴容 | 24.27184% | 750.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄兴容
|
|
2 |
朱洪兴
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
四川洪兴教学设备有限公司绵阳分公司
|
唐晓兰 | 2010-07-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-02 | 地址变更 |
简阳市石盘经济开****区金龙山庄路6号
|
成都市简阳市养马镇成资工业园石养路1号
|
2 | 2017-04-12 | 投资人(股权)变更 |
生产、加工、批****、零售:教学设备、仪器(普通)、塑料制品、家具、层板、标件、五金(不含消防器材)、课桌椅、排桌椅、餐桌椅、公共座椅、学生公寓家具、图书馆(室)设备、体育场(馆)设备、实验室设备本企业自产商品的进出口业务(国家限定经营禁止进出口的商品除外)建筑业劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生产、加工、批****、零售:教学设备、仪器(普通)、塑料制品、家具、层板、标件、五金(不含消防器材)、课桌椅、排桌椅、餐桌椅、公共座椅、学生公寓家具、图书馆(室)设备、体育场(馆)设备、实验室设备本企业自产商品的进出口业务(国家限定经营禁止进出口的商品除外);建筑业劳务分包;机械制造;生产、销售:电力、铁路、公路桥梁设施零部件、钢模、钢炉、钢结构件、高强度紧固件、汽车零部件、环保高强度混凝土声屏障、电力铁塔、通讯铁塔(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-04-12 | 经营范围变更 |
生产、加工、批****、零售:教学设备、仪器(普通)、塑料制品、家具、层板、标件、五金(不含消防器材)、课桌椅、排桌椅、餐桌椅、公共座椅、学生公寓家具、图书馆(室)设备、体育场(馆)设备、实验室设备。本企业自产商品的进出口业务(国家限定经营禁止进出口的商品除外)。建筑业劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
生产、加工、批****、零售:教学设备、仪器(普通)、塑料制品、家具、层板、标件、五金(不含消防器材)、课桌椅、排桌椅、餐桌椅、公共座椅、学生公寓家具、图书馆(室)设备、体育场(馆)设备、实验室设备。本企业自产商品的进出口业务(国家限定经营禁止进出口的商品除外);建筑业劳务分包;机械制造;生产、销售:电力、铁路、公路桥梁设施零部件、钢模、钢炉、钢结构件、高强度紧固件、汽车零部件、环保高强度混凝土声屏障、电力铁塔、通讯铁塔(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
4 | 2016-09-27 | 投资人(股权)变更 |
生产、加工、批****、零售:教学设备、仪器(普通)、塑料制品、家具、层板、标件、五金(不含消防器材)、课桌椅、排桌椅、餐桌椅、公共座椅、学生公寓家具、图书馆(室)设备、体育场(馆)设备、实验室设备本企业自产商品的进出口业务(国家限定经营禁止进出口的商品除外)建筑业劳务分包
|
生产、加工、批****、零售:教学设备、仪器(普通)、塑料制品、家具、层板、标件、五金(不含消防器材)、课桌椅、排桌椅、餐桌椅、公共座椅、学生公寓家具、图书馆(室)设备、体育场(馆)设备、实验室设备本企业自产商品的进出口业务(国家限定经营禁止进出口的商品除外)建筑业劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-09-27 | 经营范围变更 |
生产、加工、批****、零售:教学设备、仪器(普通)、塑料制品、家具、层板、标件、五金(不含消防器材)、课桌椅、排桌椅、餐桌椅、公共座椅、学生公寓家具、图书馆(室)设备、体育场(馆)设备、实验室设备。本企业自产商品的进出口业务(国家限定经营禁止进出口的商品除外)。建筑业劳务分包。
|
生产、加工、批****、零售:教学设备、仪器(普通)、塑料制品、家具、层板、标件、五金(不含消防器材)、课桌椅、排桌椅、餐桌椅、公共座椅、学生公寓家具、图书馆(室)设备、体育场(馆)设备、实验室设备。本企业自产商品的进出口业务(国家限定经营禁止进出口的商品除外)。建筑业劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
6 | 2016-09-27 | 法定代表人变更 |
朱洪兴
|
黄兴容
|
7 | 2016-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄兴容,监事
|
黄兴容,监事朱洪兴,监事 [新增]
|
8 | 2016-09-23 | 经理备案 |
/
|
黄兴容,执行董事兼总经理 [新增]
|
9 | 2016-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
黄兴容,执行董事兼总经理 [新增]
|
10 | 2016-09-23 | 章程备案 |
黄兴容,监事
|
黄兴容,监事朱洪兴,监事
|