序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵玲 | 80% | 40万人民币 |
2 | 赵正学` | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵玲
|
|
2 |
赵正学`
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
成都全记餐饮有限公司金沙店
|
罗先娥 | 2007-07-26 |
2 |
成都全记餐饮有限公司紫荆店
|
赵玲 | 2005-08-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-25 | 清算组备案 |
|
|
2 | 2014-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
3 | 2014-11-20 | 投资人(股权)变更 |
|
|
4 | 2014-11-20 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2014-11-20 | 章程修正案备案 |
|
|
6 | 2011-06-21 | 其他事项备案 |
|
|
7 | 2011-06-21 | 换****证照 |
|
|