序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张明 | 55% | 550万人民币 |
2 | 田垒 | 12% | 120万人民币 |
3 | 胡承寿 | 10% | 100万人民币 |
4 | 吴晚霞 | 10% | 100万人民币 |
5 | 李正容 | 5% | 50万人民币 |
6 | 蒲家洪 | 5% | 50万人民币 |
7 | 吴剑凌 | 3% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张明
|
|
2 |
吴晚霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-14 | 联络员备案 |
胡梦蝶 *** 备案手机:***
|
吴剑凌 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2022-06-14 | 联络员备案 |
吴剑凌 *** 备案手机:***
|
吴剑凌 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2022-04-25 | 法定代表人变更 |
戴红伟
|
张明
|
4 | 2022-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴红伟 [退出]
|
张明 [新增]
|
5 | 2020-06-10 | 工商登记联络员 |
胡梦蝶 *** 备案手机:***
|
戴红伟 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-06-20 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
胡承寿;李正容;蒲家洪;田垒;吴晚霞;张明;
|
胡承寿;李正容;蒲家洪;田垒;吴晚霞;张明;吴剑凌; [新增]
|
7 | 2019-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
8 | 2019-06-20 | 投资人(股权)变更 |
胡承寿;李正容;蒲家洪;田垒;吴晚霞;张明;
|
胡承寿;李正容;蒲家洪;田垒;吴晚霞;张明;吴剑凌; [新增]
|
9 | 2019-06-20 | 章程备案 |
|
|
10 | 2019-03-22 | 联络员备案 |
吴咏新
|
胡梦蝶
|