序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁峰 | 77% | 231.0万人民币 |
2 | 黄君容 | 23% | 69.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 联络员备案 |
林雪 *** 备案手机:***
|
刘琪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2022-06-30 | 联络员备案 |
刘琪 *** 备案手机:***
|
刘琪 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-04-23 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
丁峰;黄君容; [退出]
|
丁峰;胡恒俊; [新增]
|
4 | 2017-01-06 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
丁峰;黄君容;吴善松; [退出]张娜; [退出]
|
丁峰;黄君容;
|
5 | 2017-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
黄君容,监事 [新增]
|
6 | 2017-01-06 | 章程备案 |
/
|
黄君容,监事
|
7 | 2017-01-06 | 投资人(股权)变更 |
丁峰;黄君容;吴善松; [退出]张娜; [退出]
|
丁峰;黄君容;
|
8 | 2016-06-15 | 联络员备案 |
/
|
林雪,*****
|
9 | 2016-06-08 | 换****证照 |
/
|
/
|
10 | 2014-09-29 | 换****证照 |
/
|
/
|