序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-28 | 负责人变更 |
傅亚松 [退出]
|
刁川 [新增]
|
2 | 2017-04-12 | 联络员备案 |
郑豪 ***** 备案手机:*****
|
郑豪 ***** 备案手机:***** (网上办理)
|
3 | 2017-04-12 | 联络员备案 |
郑豪 ***** 备案手机:*****
|
张余 ***** 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2017-03-27 | 企业类型变更 |
2110
|
2190
|
5 | 2015-10-26 | 其他事项备案 |
倪继伟
|
傅亚松
|
6 | 2015-10-26 | 负责人变更 |
倪继伟 [退出]
|
傅亚松 [新增]
|
7 | 2014-04-23 | 其他事项备案 |
成都市锦江区天仙桥南路4号6楼
|
成都市锦江区静沙南路29号7栋19层1901号
|
8 | 2014-04-23 | 经营场所变更 |
成都市锦江区天仙桥南路4号6楼
|
成都市锦江区静沙南路29号7栋19层1901号
|
9 | 2012-02-21 | 经营场所变更 |
成都市锦江区沙河堡马家沟五福苑1号4-3幢4层11号
|
成都市锦江区天仙桥南路4号6楼
|
10 | 2011-05-17 | 名称变更 |
贵州建工集团总公司成都分公司
|
贵州建工集团有限公司成都分公司
|