序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐华 | 70% | 210.0万人民币 |
2 | 胡良俊 | 30% | 90.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐华
|
|
2 |
胡良俊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-23 | 工商登记联络员 |
唐华 *** 备案手机:***
|
唐华 *** 备案手机:***
|
2 | 2016-04-22 | 换****证照 |
/
|
/
|
3 | 2015-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
/
|
4 | 2015-07-24 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
黄亮; [退出]刘柄忠; [退出]胡良俊;孙勇; [退出]陶柄香; [退出]魏蓝天; [退出]邹家祥; [退出]
|
胡良俊;唐华; [新增]
|
5 | 2015-07-24 | 章程修正案备案 |
/
|
/
|
6 | 2015-07-24 | 投资人(股权)变更 |
黄亮; [退出]刘柄忠; [退出]胡良俊;孙勇; [退出]陶柄香; [退出]魏蓝天; [退出]邹家祥; [退出]
|
胡良俊;唐华; [新增]
|
7 | 2015-07-24 | 注册资本(金)变更 |
30
|
300( + 900% )
|
8 | 2015-07-24 | 法定代表人变更 |
胡良俊
|
唐华
|
9 | 2015-07-16 | 章程备案 |
/
|
/
|
10 | 2015-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
陶柄香,监事 [新增]
|