序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙义民 | 95% | 95.0万人民币 |
2 | 田春月 | 5% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙义民
|
|
2 |
田春月
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-03 | 分公司/分支机构备案 |
/
|
/
|
2 | 2016-06-03 | 联络员备案 |
/
|
董晓玲,*****
|
3 | 2016-06-03 | 换****证照 |
/
|
/
|
4 | 2016-06-03 | 财务负责人 |
/
|
/
|
5 | 2014-10-16 | 换****证照 |
/
|
/
|
6 | 2014-01-15 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
田春月;孙义民;
|
田春月,货币;孙义民,货币;
|
7 | 2014-01-15 | 注册资本变更 |
2013-12-20 至 2014-06-19
|
3999-01-01
|
8 | 2014-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
/
|
9 | 2014-01-15 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
田春月; [退出]孙义民; [退出]
|
100 [新增]
|
10 | 2014-01-15 | 其他事项备案 |
0
|
100
|