序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑永玲 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 蔡苗 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑永玲
|
|
2 |
蔡聪
|
|
3 |
蔡苗
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-12 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
蔡苗;刘和平; [退出]郑永玲;
|
蔡苗;郑永玲;
|
2 | 2017-12-12 | 投资人(股权)变更 |
蔡苗;刘和平; [退出]郑永玲;
|
蔡苗;郑永玲;
|
3 | 2017-09-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
蒋奎; [退出]刘和平;蔡苗;郑永玲;周星; [退出]
|
蔡苗;刘和平;郑永玲;
|
4 | 2017-09-13 | 投资人(股权)变更 |
蒋奎; [退出]刘和平;蔡苗;郑永玲;周星; [退出]
|
蔡苗;刘和平;郑永玲;
|
5 | 2017-09-11 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
郑永玲,60.0%;
|
郑永玲,80.0%;
|
6 | 2017-09-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
蔡苗,经理
|
7 | 2017-09-11 | 经理备案 |
|
蔡苗,经理 [新增]
|
8 | 2017-09-11 | 出资比例变更 |
郑永玲,60.0%;
|
郑永玲,80.0%;
|
9 | 2017-09-11 | 章程备案 |
|
|
10 | 2017-04-17 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
郑永玲;周星;刘和平;
|
蔡苗; [新增]蒋奎; [新增]刘和平;郑永玲;周星;
|