序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 都江堰兴堰投资有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘罡
|
|
2 |
周颖异
|
|
3 |
曾靖捷
|
|
4 |
廖勇
|
|
5 |
谢冬
|
|
6 |
马德琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-11 | 法定代表人变更 |
吴勇
|
刘罡
|
2 | 2017-03-08 | 联络员备案 |
吕俊明 ***** 备案手机:*****
|
李莹 ***** 备案手机:***** (网上办理)
|
3 | 2016-03-22 | 换****证照 |
/
|
/
|
4 | 2015-05-05 | 换****证照 |
/
|
/
|