序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王金凤 | 80% | 1920万人民币 |
2 | 杨帆 | 20% | 480万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王金凤
|
|
2 |
杨帆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-30 | 联络员备案 |
何松涛,*****
|
何松涛,*****
|
2 | 2016-06-15 | 联络员备案 |
/
|
何松涛,*****
|
3 | 2014-12-05 | 换****证照 |
/
|
/
|
4 | 2013-02-27 | 出资方式变更 |
王金凤;
|
王金凤,货币;
|
5 | 2013-02-27 | 出资额变更 |
王金凤;
|
2400
|
6 | 2013-02-27 | 章程备案 |
/
|
杨帆,监事
|
7 | 2013-02-27 | 投资人(股权)变更 |
雷霆; [退出]王金凤;
|
王金凤;杨帆; [新增]
|
8 | 2012-10-19 | 出资额变更 |
王金凤;
|
2400
|
9 | 2012-10-19 | 出资方式变更 |
王金凤;
|
王金凤,货币;
|
10 | 2012-10-19 | 章程备案 |
/
|
雷霆,监事
|