序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘平 | 50% | 5万人民币 |
2 | 涂志红 | 50% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
涂志红
|
|
2 |
刘平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-25 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:涂志红;成员:刘平;
|
2 | 2016-05-31 | 联络员备案 |
涂志红,*****
|
涂志红,*****
|
3 | 2016-05-31 | 换****证照 |
/
|
/
|
4 | 2014-05-28 | 换****证照 |
/
|
/
|
5 | 2010-04-21 | 换****证照 |
/
|
/
|