序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周利 | 94% | 4700.0万人民币 |
2 | 刘冬梅 | 6% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周利
|
|
2 |
刘冬梅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
思珩控股集团有限公司和龙分公司
|
杨长林 | 2016-11-07 |
2 |
思珩控股集团有限公司昆明分公司
|
赵学祖 | 2016-10-18 |
3 |
成都思珩建筑工程有限公司包头分公司
|
周外明 | 2010-08-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
/
|
2 | 2016-03-25 | 章程备案 |
/
|
/
|
3 | 2016-03-25 | 名称变更 |
成都思珩建筑集团有限公司
|
思珩控股集团有限公司
|
4 | 2016-03-07 | 联络员备案 |
/
|
付节,*****
|
5 | 2016-03-07 | 换****证照 |
/
|
/
|
6 | 2015-12-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
周利; [退出]
|
/
|
7 | 2015-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
/
|
8 | 2015-12-09 | 分公司/分支机构备案 |
/
|
/
|
9 | 2015-12-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘冬梅,10.0%;周利,90.0%;
|
刘冬梅,0.6%;周利,9.4%;
|
10 | 2015-12-09 | 联络员备案 |
/
|
张娟,*****
|