序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 辜刚 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
辜刚
|
|
2 |
刘大富
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-25 | 投资人(股权)变更 |
张国均 出资 100万人民币; [退出]
|
辜刚 出资 100万人民币; [新增]
|
2 | 2022-04-25 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2022-04-01 | 投资人(股权)变更 |
张国均 出资 2200万人民币;
|
张国均 出资 100( - 95.45455% )万人民币;
|
4 | 2022-04-01 | 章程备案 |
无
|
2022-03-30
|
5 | 2022-04-01 | 注册资本变更 |
2200万人民币
|
100.000000万人民币( - 95.45455% )
|
6 | 2022-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张国均 [退出]
|
辜刚 [新增]
|
7 | 2022-01-20 | 法定代表人变更 |
张国均
|
辜刚
|
8 | 2021-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟明 [退出]
|
刘大富 [新增]
|
9 | 2021-04-16 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2021-04-16 | 投资人(股权)变更 |
张国均 出资 550万人民币;钟明 出资 1100万人民币; [退出]苟中岳 出资 550万人民币; [退出]
|
张国均 出资 2200( + 300% )万人民币;
|