序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王艺霖 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王艺霖
|
|
2 |
赵大川
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
成都亚拉文化传播有限公司第一分公司
|
胡永隆 | 2015-07-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-11 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2021-10-11 | 联络员备案 |
刘松 *** 备案手机:***
|
王艺霖 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-10-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘昌建 [退出]
|
赵大川 [新增]
|
4 | 2021-10-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘松 [退出]
|
王艺霖 [新增]
|
5 | 2021-10-11 | 法定代表人变更 |
刘松
|
王艺霖
|
6 | 2021-10-11 | 投资人(股权)变更 |
刘松 出资 900万人民币; [退出]刘昌建 出资 100万人民币; [退出]
|
王艺霖 出资 1000万人民币; [新增]
|
7 | 2021-07-08 | 地址变更 |
成都市武侯区武侯新城管委会鞋都南路139号
|
四川省成都市武侯区人民南路四段27号2栋1单元16楼2号
|
8 | 2021-04-14 | 联络员备案 |
邓华 *** 备案手机:***
|
刘松 *** 备案手机:***
|
9 | 2021-04-14 | 法定代表人变更 |
胡永隆
|
刘松
|
10 | 2021-04-14 | 投资人(股权)变更 |
胡永新 出资 15万人民币; [退出]胡永隆 出资 35万人民币; [退出]
|
刘松 出资 900万人民币; [新增]刘昌建 出资 100万人民币; [新增]
|