序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-24 | 其他事项备案 |
杨凤
|
陈田熹
|
2 | 2017-05-19 | 其他事项备案 |
|
王子昀,***
|
3 | 2017-05-19 | 其他事项备案 |
/
|
王子昀,***
|
4 | 2017-05-19 | 其他事项备案 |
/
|
/
|
5 | 2017-05-19 | 联络员备案 |
|
王子昀,176****0560
|
6 | 2017-05-19 | 换****证照 |
|
|
7 | 2015-07-24 | 负责人变更 |
陈立军 [退出]
|
杨凤 [新增]
|
8 | 2014-09-26 | 换****证照 |
/
|
/
|
9 | 2012-06-27 | 补****证照 |
/
|
/
|
10 | 2008-04-30 | 负责人变更 |
冯见微 [退出]
|
陈立军,中华人民共和国居民身份证,***** [新增]
|