序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胥进新 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 张勇军 | 25% | 25.0万人民币 |
3 | 刘翌 | 25% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胥进新
|
|
2 |
刘翌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
2 | 2018-05-23 | 投资人(股权)变更 |
|
|
3 | 2016-05-09 | 换****证照 |
|
|
4 | 2014-12-23 | 换****证照 |
|
|
5 | 2012-09-20 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
|
|
6 | 2012-09-20 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
|
|
7 | 2012-09-20 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
|
|
8 | 2012-09-20 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
|
|
9 | 2012-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
10 | 2012-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|