序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗兴政 | 40% | 40万人民币 |
2 | 廖霞 | 40% | 40万人民币 |
3 | 陈天万 | 10% | 10万人民币 |
4 | 廖平 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈天万
|
|
2 |
罗兴政
|
|
3 |
廖霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈天万
|
陈天万
|
2 | 2021-10-18 | 投资人(股权)变更 |
陈天万 出资 51万人民币;廖平 出资 49万人民币;
|
罗兴政 出资 40万人民币; [新增]陈天万 出资 10( - 80.39216% )万人民币;廖霞 出资 40万人民币; [新增]廖平 出资 10( - 79.59184% )万人民币;
|
3 | 2021-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖平 [退出]
|
廖霞 [新增]
|
4 | 2021-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈天万 [退出]
|
罗兴政 [新增]
|
5 | 2016-07-19 | 联络员备案 |
谢霞,*****
|
施昌洪,*****
|
6 | 2010-12-16 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
廖平; [退出]陈天万; [退出]
|
100 [新增]
|
7 | 2010-12-16 | 出资额变更 |
廖平;陈天万;
|
100
|
8 | 2010-12-15 | 其他事项备案 |
30
|
100
|
9 | 2010-12-15 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
廖平;陈天万;
|
廖平,货币;陈天万,货币;
|
10 | 2010-12-15 | 实收资本变更 |
30
|
100( + 233.33333% )
|