序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王海娟 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 王洲 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王洲
|
|
2 |
王海娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-04 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2021-11-04 | 投资人(股权)变更 |
王洲 出资 490万人民币;李燕 出资 510万人民币; [退出]
|
|
3 | 2021-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李燕 [退出]
|
|
4 | 2021-08-09 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2021-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王海娟 [退出]
|
|
6 | 2021-08-09 | 经营范围变更 |
销售:建材、煤炭、机械设备、化工产品(不含危险品);出版物零售;技术推广服务;互联网信息服务;食品经营。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|
7 | 2021-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王洲
|
|
8 | 2021-08-09 | 投资人(股权)变更 |
王洲 出资 490万人民币;王海娟 出资 510万人民币; [退出]
|
|
9 | 2018-06-20 | 联络员备案 |
王洲 *** 备案手机:***
|
|
10 | 2018-06-14 | 联络员备案 |
赵继辉 *** 备案手机:***
|
|