序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨俊 | 51% | 612.0万人民币 |
2 | 侯雪梅 | 49% | 588.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨俊
|
|
2 |
侯雪梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-11 | 联络员备案 |
杨俊 *** 备案手机:***
|
杨俊 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-04-27 | 联络员备案 |
杨俊 *** 备案手机:***
|
杨俊 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2021-06-28 | 联络员备案 |
杨俊 *** 备案手机:***
|
杨俊 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡庆 [退出]
|
侯雪梅 [新增]
|
5 | 2021-03-29 | 联络员备案 |
杨飞 *** 备案手机:***
|
杨俊 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-03-29 | 法定代表人变更 |
杨飞
|
杨俊
|
7 | 2021-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨飞 [退出]
|
杨俊 [新增]
|
8 | 2021-03-29 | 投资人(股权)变更 |
杨飞 出资 612万人民币; [退出]胡庆 出资 588万人民币; [退出]
|
杨俊 出资 612万人民币; [新增]侯雪梅 出资 588万人民币; [新增]
|
9 | 2020-06-01 | 联络员备案 |
陈蓉 *** 备案手机:***
|
杨飞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|