序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-09 | 主要成员 |
邓春华 [退出]
|
李嘉琪 [新增]
|
2 | 2019-12-09 | 出资情况 |
李祖容 出资 15万人民币;邓春华 出资 15万人民币;
|
李祖容 出资 30万人民币;
|
3 | 2019-12-09 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2019-12-09 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2019-12-09 | 财务负责人 |
|
李祖容 ***
|
6 | 2016-01-12 | 换****证照 |
/
|
/
|
7 | 2014-12-18 | 换****证照 |
/
|
/
|
8 | 2014-01-13 | 出资额变更 |
李祖容;张德军;
|
30
|
9 | 2014-01-10 | 章程备案 |
/
|
/
|
10 | 2014-01-10 | 投资人(股权)变更 |
李祖容;张德军; [退出]
|
邓春华; [新增]李祖容;
|